Hanes ariannol SOWOOD PRE-SCHOOL AND COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1166047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.52k | £75.54k | £91.07k | £77.20k | £98.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.53k | £93.12k | £93.01k | £95.86k | £78.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £72.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £59.18k | N/A | £49.21k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.