AL AQSA MASJID & COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Islamic activities, food bank, supplementary school and youth club
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMID ABDULLAHI ALI | Cadeirydd | 08 January 2016 |
|
|
||||
ABDIKADIR HUSSEIN IBRAHIM | Ymddiriedolwr | 08 January 2016 |
|
|
||||
MURSAL ABDI MOHAMUD | Ymddiriedolwr | 08 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £215 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Tachwedd 2020 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Tachwedd 2020 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 08 Jan 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE POOR, THE UNDERPRIVILEGED AND THE GENERAL PUBLIC BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OR THE ASSISTANCE IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES AND FACILITIES, SUCH AS NURSERIES AND THE PROVISION A SUPPLEMENTARY SCHOOL FOR THE BENEFIT OF SAID PERSONS. (2) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, DISTRESS AND SUFFERING AMONG POOR PEOPLE, VICTIMS OF NATURAL AND MAN-MADE DISASTERS AND OTHER PEOPLE IN NEED, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, MAKING GRANTS OR LOANS FOR PROVIDING OR PAYING FOR FOOD AND SUCH SERVICES AND FACILITIES FOR THE BENEFIT OF THE SAID PERSONS. (3) TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROMOTING THE TEACHINGS AND TENETS OF ISLAM, ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR ISLAMIC WORSHIP AND EDUCATION, IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE QUR'AAN AND THE SUNNAH OF THE PROPHET MUHAMMAD (PBUH) AS INTERPRETED BY THE AHLE SUNNAH WAL JAMAAH SCHOOL OF THOUGHT. (4) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
193 Heybarnes Road
Birmingham
B10 9HN
- Ffôn:
- 07904856074
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window