THE BRECK FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Founded in 2014 in memory Breck Bednar, a 14-year-old boy who was groomed & then murdered by someone he met online, we are at the forefront of efforts to help children & young people develop digital resilience & thrive online. We do this through education & campaigning, taking a 'whole community' approach. We are a South East England based charity, but our work has national relevance & impact.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2016: Cofrestrwyd
- BRECK FOUNDATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupert Coles | Cadeirydd | 11 October 2023 |
|
|
||||
Megan Plenderleith | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Lewis Oldroyd | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Melanie Manning | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Jane Smith | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Stuart Fraser Lyle | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Thomas Robin Parry | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Patricia Cole | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.61k | £225.18k | £189.31k | £256.26k | £244.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £167.68k | £143.65k | £227.28k | £257.52k | £330.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.10k | £5.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 07 Mehefin 2021 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 07 Mehefin 2021 | 68 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 FEB 2015 AS AMENDED ON 22 MAY 2016 as amended on 27 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROTECTION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FROM THE EFFECTS OF ONLINE GROOMING, EXPLOITATION AND/OR EXPOSURE TO INAPPROPRIATE CONDUCT THROUGH THE INTERNET, SOCIAL NETWORK SITES AND OTHER ELECTRONIC COMMUNICATION. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN THE ISSUES SURROUNDING THE DANGERS OF SOCIAL NETWORK SITES, ONLINE GROOMING AND OTHER FORMS OF EXPLOITATION; IN PARTICULAR THE PROMOTION AND EDUCATION IN PROPER SAFEGUARDING AND UNDERSTANDING OF ON-LINE SAFETY FOR ALL.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34-35 Hatton Garden
Suite 3672
Unit 3A
Holborn
London
EC1N 8DX
- Ffôn:
- 01883621102
- E-bost:
- admin@breckfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window