Hanes ariannol THE DRIVER YOUTH TRUST

Rhif yr elusen: 1167893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £824.01k £708.43k £37.39k £50.10k £33.87k
Cyfanswm gwariant £758.59k £661.67k £562.86k £588.91k £73.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £713.36k £589.66k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £45.24k £52.45k N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £713.36k £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £65.41k £46.76k N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 £19.56k N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £722.35k £630.08k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £36.25k £31.59k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £16.34k £10.42k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £36.25k £31.59k N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A N/A