ymddiriedolwyr AGE UK BROMSGROVE REDDITCH AND WYRE FOREST
Rhif yr elusen: 1165891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gail Malkin | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||||
David Charles Lambert Savage | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||||
Lucy Chatwin | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Dr Jonathan Abraham Shapiro | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||||
James Owen Godsall | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||||
Derek Hugh Williams | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||||
Kimara Jayne Sharpe | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|||||||
John Burbeck | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.