MANIFOLD WISDOM HOUSE MINISTRY LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
religion activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Llundain
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2016: Cofrestrwyd
- MANIFOLD WISDOM HOUSE MINISTRY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIAMA LELEI | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||
THERESA VONU | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||
PASTOR RICHARD CHUCKWUMA | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|
||||
CHUKS EGWAHOR | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.40k | £3.76k | £4.73k | £4.73k | £4.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.47k | £6.17k | £5.43k | £5.43k | £5.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 18 Chwefror 2025 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 26 Mehefin 2024 | 209 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 26 Mehefin 2024 | 574 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 05 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 JAN 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 MAR 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH (IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS) IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 CARLTON ROAD
WELLING
DA16 1QH
- Ffôn:
- 079833953889
- E-bost:
- RIKHENRY2000@YAHOO.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window