FREE TO BE KIDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Free to Be Kids provides respite holidays, therapeutic adventures, after-school support and a range of year round residentials for children who are struggling with social or emotional difficulties, significant social/financial disadvantage or who are growing up in marginalised communities. Without our work, many would not have support or a break from often extremely difficult home circumstances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£663,991
Roddion a chymynroddion | £641.67k | |
Weithgareddau elusennol | £22.25k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £70 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£600,461
Codi arian | £59.88k | |
Weithgareddau elusennol | £540.58k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £33,470 o 5 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £59.88k | |
Gwariant elusennol | £540.58k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £63.53k |
Pobl

7 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
210 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Essex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
- Swydd Buckingham
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Hertford
- Swydd Rydychen
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 265840 OLIVER '68
- 22 Chwefror 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Kendall | Cadeirydd | 11 May 2022 |
|
|
||||
Theresa Anne Dauncey | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Amy-Kate Robinson | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Joel Nathanael Campbell-Brazier | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Olusola Adebiyi | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Elena Davies | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Beulah Antonin | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Richard Nicholas | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Leila Shepherd-North | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Dr GEMMA CHENEY | Ymddiriedolwr | 20 January 2018 |
|
|
||||
Rosie Macpherson | Ymddiriedolwr | 20 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/12/2019 | 05/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £202.99k | £191.56k | £456.81k | £412.03k | £663.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.31k | £146.63k | £264.34k | £428.03k | £600.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £36.80k | £41.08k | £33.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £641.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £22.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £70 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £540.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £59.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 05/12/2019 | 05/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.92k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £338.69k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £25.64k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Rhagfyr 2019 | 04 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Rhagfyr 2019 | 04 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 22 Feb 2016 as amended on 10 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF FREE TO BE KIDS AS THEY APPEAR WITHIN SECTION (3) (THE "OBJECTS" CLAUSE) OF THE GOVERNING DOCUMENT ARE AS FOLLOWS: 3. OBJECT[S] (1) THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE RESIDING IN LONDON AND THE SOUTH-EAST, OR ANY OTHER UK LOCATION WITH A SIMILAR NEED PROFILE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE, WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE VIA THE PROVISION OF SERVICES THAT: (A) SUPPORT THEM TO DEVELOP BETTER EMOTIONAL HEALTH, BUILD INNER STRENGTHS TO OVERCOME CHALLENGES WITHIN THEIR LIVES AND CONSEQUENTLY TO MANAGE BETTER WITHIN SOCIAL RELATIONSHIPS AT HOME, SCHOOL OR WITHIN THEIR COMMUNITIES. (B) PROVIDE PRACTICAL SUPPORT, ADVICE OR GUIDANCE. (C) INCREASE ACCESS TO NEW OR ENRICHING EXPERIENCES THAT WILL FACILITATE SOCIAL LEARNING AND THE DEVELOPMENT OF NEW SKILLS. (2) IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, WE WILL PROVIDE: (A) A RANGE OF THERAPEUTIC ADVENTURES AND RESIDENTIAL PROJECTS. (B) INDIVIDUAL MENTORING SUPPORT. (C) GROUP BASED ACTIVITIES WITH A THERAPEUTIC COMPONENT. (D) GROUP BASED ACTIVITIES THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF NEW LIFE SKILLS. (3) DEFINITIONS: FOR THE PURPOSES OF THESE CLAUSES: (A) 'CHILDREN AND YOUNG PEOPLE' MEANS INDIVIDUALS AGED 0-18. (SUPPORT MAY BE EXTENDED TO THE FAMILIES OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE SHOULD THE PRINCIPLE AIM OF THIS SUPPORT BE TO BENEFIT A PARTICULAR CHILD OR YOUNG PERSON WITHIN THE FAMILY.) (B) 'LONDON AND THE SOUTH EAST' MEANS ANY OF THE LONDON BOROUGHS AND ANY COUNTY SHARING A BOUNDARY WITH A LONDON BOROUGH, NAMELY ESSEX, HERTFORDSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE, BERKSHIRE, SURREY AND KENT. ADDITIONALLY THE COUNTIES OF OXFORDSHIRE, CAMBRIDGESHIRE AND EAST & WEST SUSSEX ARE INCLUDED WITHIN THE DEFINITION. (C) 'EMOTIONAL HEALTH' MEANS THOSE ASPECTS OF AN INDIVIDUAL'S PSYCHOLOGICAL MAKE UP WHICH AFFECT CAPACITY TO APPROPRIATELY RECOGNISE AND DISPLAY EMOTION, THEIR SENSE OF WHO THEY ARE IN THE WORLD AND THEIR CAPACITY TO RESPOND TO SOCIAL OR PSYCHOLOGICAL CHALLENGES. (D) 'SOCIAL RELATIONSHIPS' MEANS INTERACTIONS WITH OTHERS IN SOCIETY E.G. SIBLINGS, PARENTS, FRIENDS, SCHOOL TEACHERS, CLASSMATES. (E) 'THERAPEUTIC' MEANS EITHER INTRINSICALLY BY ITS NATURE, OR SPECIFICALLY IN THE WAY THE ACTIVITY IS SET UP, SUPPORTIVE TO RECOVERING FROM A DIFFICULTY OR PROBLEM. SPECIFICALLY IN THIS CASE DIFFICULTIES IN TERMS OF EMOTIONAL HEALTH. (F) 'RESIDENTIAL' MEANS THE PROJECT WILL CONTAIN AT LEAST ONE OVERNIGHT STAY AWAY FROM THE CHILD OR YOUNG PERSON'S HOME. (4) NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH UK LAW.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Free to Be Kids c/o Living Space
1 Coral Street
Lambeth
London
SE1 7BE
- Ffôn:
- 02037780323
- E-bost:
- hello@freetobekids.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window