FOUNTAINS COUNSELLING SERVICE

Rhif yr elusen: 1166723
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 647 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Volunteer counselling services

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2021

Cyfanswm incwm: £1,274
Cyfanswm gwariant: £2,668

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Stoke-on-trent
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Ebrill 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Charles Lindsay Bashford Cadeirydd 25 February 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S, DRAYTON IN HALES
Derbyniwyd: Ar amser
SIR ROWLAND HILL'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE COLLEY SALTER CHRISTMAS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
DRAYTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Watson Ymddiriedolwr 31 January 2022
Dim ar gofnod
SANDRA DAVIS Ymddiriedolwr 22 October 2015
Dim ar gofnod
ROB BELCHER Ymddiriedolwr 15 January 2015
DOXEY COMMUNITY ASSOCIATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1649 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
Cyfanswm Incwm Gros £23.59k £4.27k £12.63k £3.35k £1.27k
Cyfanswm gwariant £6.58k £4.37k £6.63k £4.26k £2.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £8.00k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 281 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 281 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 647 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 647 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 11 Awst 2022 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 11 Awst 2022 12 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 23 Awst 2021 24 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 23 Awst 2021 24 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 15 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 15 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 THE MOUNT
MOUNT LANE
MARKET DRAYTON
TF9 1AG
Ffôn:
07980387847