Hanes ariannol TELFORD FIRST SPIRITUALIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1165073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.76k £4.80k £5.08k £8.82k £8.31k
Cyfanswm gwariant £12.60k £5.25k £8.36k £7.10k £4.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A