Hanes ariannol KING'S CHURCH BISHOP'S WALTHAM

Rhif yr elusen: 1165590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.33k £91.24k £73.79k £99.85k £84.61k
Cyfanswm gwariant £23.96k £95.47k £71.89k £90.58k £111.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A