Ymddiriedolwyr BOLTON NEWS TALK
Rhif yr elusen: 507293

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Richard Haworth | Cadeirydd | 11 July 2017 |
|
|
||||
Katie Tatman-Wynn | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Maureen Wild | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Alison Critchley | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
GAYNOR LOUISE COX | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Ben Hodgkinson | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
June Grice | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
JAMES WALTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.