Hanes ariannol SHEFFIELD AND HALLAMSHIRE COUNTY FOOTBALL ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1168762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.51m | £939.40k | £691.17k | £1.08m | £1.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £854.77k | £597.26k | £727.20k | £834.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £32.26k | £70.09k | £60 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.39k | £1.10k | £1.57k | £1.76k | £1.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.74k | £699 | £8 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.49m | £900.12k | £619.47k | £1.07m | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.80k | £1.52k | £44 | £1.21k | £25.31k | |
|
Incwm - Arall | £11.00k | £35.97k | £70.09k | £8.94k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | £814.85k | £597.26k | £727.20k | £834.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £108.14k | £39.92k | £28.36k | £25.61k | £27.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £5.55k | £66.96k | £104.19k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £108.14k | £39.92k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.