ymddiriedolwyr SHEFFIELD AND HALLAMSHIRE COUNTY FOOTBALL ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1168762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grace Autumn Mitchell | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Desmond George Smith | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Rachel Jane Habergham | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Martin William Tate | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Ian Andrew Vaines | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Brian Coddington | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
MARTIN GILMOUR | Ymddiriedolwr | 27 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.