TREGARGUS TRUST CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PRESERVATION AND MAINTENANCE OF THE HISTORIC, DOMESTIC AND INDUSTRIAL BUILDING SITES AND ARTIFACTS SITUATED IN THE TREGARGUS VALLEY, CORNWALL
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £23,559 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cernyw
Llywodraethu
- 31 Mawrth 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1084350 THE TREGARGUS TRUST
- 22 Ionawr 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN MORCOM | Cadeirydd | 01 January 2002 |
|
|
||||
Ivan Rufus Barrett | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Sharon Yvonne Wren | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Milo Bright | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||
Andy Barclay | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
MARIE Allen | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
KIM WONNACOTT | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
Keith Wonnacott MBE | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
KENNETH DOHERTY | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
MR BILL TRUSCOTT | Ymddiriedolwr | 01 June 1999 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.47k | £3.80k | £5.90k | £13.47k | £28.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.69k | £1.34k | £14.21k | £19.46k | £19.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.35k | £2.19k | £3.50k | £5.68k | £23.56k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 02 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 02 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 22 Jan 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PRESERVATION AND MAINTENANCE OF THE HISTORIC, DOMESTIC AND INDUSTRIAL BUILDING SITES AND ARTEFACTS SITUATED IN THE TREGARGUS VALLEY CORNWALL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
68 Terras Road
St. Stephen
St. Austell
PL26 7RX
- Ffôn:
- 01726824323
- E-bost:
- keithwonnacott53@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window