SIMON ON THE STREETS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Objectives are to: 1) prevent and relieve hardship and need and distress amongst those who are homeless and rootless by the provision of practical and emotional support, in particular but not exclusively to those who are sleeping rough or who are unwilling or unable to accept existing provision; 2) educate the public concerning the problems of social isolation and homelessness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £63,951 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Kirklees
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1088245 SIMON ON THE STREETS
- 26 Ionawr 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Michie | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Colin Brown | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Leo Jones-Rowe | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Lynne Liddle | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Charlotte Wright | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Emma Fraser | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £330.04k | £391.27k | £406.73k | £463.72k | £446.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £287.64k | £360.85k | £469.63k | £432.12k | £410.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.99k | £73.55k | £47.68k | £62.00k | £63.95k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 26 Jan 2016
Gwrthrychau elusennol
1) TO PREVENT AND RELIEVE HARDSHIP AND NEED AND DISTRESS AMONGST THOSE WHO ARE HOMELESS AND ROOTLESS BY THE PROVISION OF PRACTICAL AND EMOTIONAL SUPPORT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY TO THOSE WHO ARE SLEEPING ROUGH, OR WHO ARE UNWILLING OR UNABLE TO ACCEPT EXISTING PROVISION. 2) TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE PROBLEMS OF SOCIAL ISOLATION AND HOMELESSNESS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 1B & 2A
Crown House
94 Armley Road
Leeds
LS12 2EJ
- Ffôn:
- 01133452270
- E-bost:
- admin@simononthestreets.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window