ymddiriedolwyr THE HOLLESLEY WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1166599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheila Lynn | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Tania Dee | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Linda Winslade | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Ruth Bentley | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||
Judy Perry | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||
Sarah Shelcott | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Valerie Pettitt | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Jenny Brown | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Jane Burn | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.