Ymddiriedolwyr YORK LITERATURE FESTIVAL

Rhif yr elusen: 1165936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Rob O'Connor Cadeirydd 12 August 2024
Dim ar gofnod
Julia Joy Edgar Ymddiriedolwr 20 September 2024
Dim ar gofnod
Alex Hutchinson Ymddiriedolwr 02 September 2024
Dim ar gofnod
Professor Vybarr Cregan-Reid Ymddiriedolwr 02 September 2024
Dim ar gofnod
Shelby Gibbs Ymddiriedolwr 12 August 2024
Dim ar gofnod
CHLOE HANKS Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
Dr Angela Ranson PhD Ymddiriedolwr 27 November 2018
Dim ar gofnod
SALLY ANN O'CONNOR BA, MSC Ymddiriedolwr 01 June 2016
Dim ar gofnod