ymddiriedolwyr THE FRIENDLY ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 1166703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felicity Diana Stonehill | Cadeirydd | 16 June 2015 |
|
|
||||
Susan Forda | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Joanne Walker | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Rebecca Kennedy | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Rachel Johnson | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Laura Tomlinson | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|||||
Eleanor LIndsay | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Shishir Malhotra | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
KATE WOOLLCOMBE | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.