THE CAPTAIN COOK BIRTHPLACE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
museum
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Middlesbrough
Llywodraethu
- 29 Mawrth 1978: Cofrestrwyd
- THE CAPTAIN COOK TRUST FUND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Francis Peagam | Cadeirydd | 12 December 2018 |
|
|||||
Phillipa Storey | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Jason McConnell | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Stephen Hill | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
David Branson | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|
||||
ROBERT ANDREW NICHOLS | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
David Coupe | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
||||
Dr Brian Albrecht Dr | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
||||
Sylvia Ross | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|||||
DOROTHY DAVISON | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|||||
Tom Mawston | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.31k | £0 | £0 | £0 | £124 | |
|
Cyfanswm gwariant | £336 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mawrth 2024 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 JANUARY 1978 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 7 JUNE 1993. as amended on 15 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PAY OR APPLY THE ANNUAL INCOME THEREOF IN THE FIRST PLACE TO PROVIDE THE MUSEUM (TOGETHER WITH APPROPRIATE FACILITIES ANCILLARY THERETO) FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH THE DISPLAY AND DISSEMINATION THEREAT OF INFORMATION ABOUT THE LIFE AND WORK OF CAPTAIN JAMES COOK AND ABOUT THE COUNTRIES WHICH HE DISCOVERED AND VISITED AND SUBJECT THERETO TO PROVIDE SCHOLARSHIPS AND MAKE GRANTS AND DO SUCH OTHER THINGS AS THEY MAY IN THEIR DISCRETION DETERMINE FOR THE PURPOSE OF ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE AFORESAID SUBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Tasman Drive
STOCKTON-ON-TEES
Cleveland
TS18 5LA
- Ffôn:
- 07752548571
- E-bost:
- MARTIN@PEAGAM.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window