Hanes ariannol BURBAGE COMMUNITY LIBRARY

Rhif yr elusen: 1165707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.02k £18.44k £17.09k £9.49k £10.10k
Cyfanswm gwariant £7.02k £6.59k £15.15k £11.27k £8.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.90k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.02k £15.16k £2.11k £2.46k £1.90k