Hanes ariannol FAMILY MEDIATION CYMRU

Rhif yr elusen: 1166947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £223.21k £174.33k £195.97k £233.13k £251.72k
Cyfanswm gwariant £199.02k £167.66k £196.12k £220.46k £247.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £93.34k £77.05k £111.40k £130.48k £129.69k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A