Hanes ariannol COMPASS CHURCH WELLINGBOROUGH

Rhif yr elusen: 1166118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £90.95k £90.23k £116.08k £116.57k £205.28k
Cyfanswm gwariant £89.40k £57.85k £61.83k £61.83k £174.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A