THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE NUFFIELD ORTHOPAEDIC CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE LEAGUE OF FRIENDS GENERALLY SUPPORTS THE CHARITABLE WORK OF THE NUFFIELD ORTHOPAEDIC CENTRE. IE IT PROVIDES AMENITIES FOR PATIENTS AND STAFF AND ASSISTS WITH THE PURCHASE OF EQUIPMENT, WHICH WHILE NOT ESSENTIAL, WILL PROMOTE IMPROVED TREATMENT AND, OR COMFORT FOR PATIENTS AND STAFF.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Michael McClarron | Cadeirydd | 17 September 2019 |
|
|||||
Antony Pick | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Jean Grandi | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Gail Thomas | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|||||
Penny Bilney | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Karen Barker | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £282.60k | £87.78k | £106.65k | £176.22k | £207.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £289.84k | £108.25k | £115.37k | £132.55k | £132.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.52k | £9.79k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 04 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT:- 4.1 TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF NUFFIELD ORTHOPAEDIC CENTRE ("THE NOC") (BEING PART OF THE OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST) WHO ARE IN NEED BECAUSE OF AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE BY ANY CHARITABLE MEANS INCLUDING THE PURCHASE OF EQUIPMENT, WHICH, WHILE NOT ESSENTIAL, WILL PROMOTE IMPROVED TREATMENT OR COMFORT OF PATIENTS, USERS AND STAFF AND THE PROVISION OF SUPPORT AND ADVICE TO FAMILIES AND CARERS; 4.2 TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE NEEDS OF THE PATIENTS AND USERS OF THE NOC AND OTHER SUCH PERSONS IN THE COMMUNITY AND TO MOBILISE, ENCOURAGE, FOSTER AND MAINTAIN THE INTEREST AND SUPPORT OF THE PUBLIC IN THE NOC; AND 4.3 TO SUPPORT SUCH ACTIVITIES OF THE NOC AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Nuffield Orthopaedic Centre
Windmill Road
Headington
Oxford
OX3 7HE
- Ffôn:
- 01865738231
- E-bost:
- leaguefriends@ouh.nhs.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window