GAS-MINISTERE CHRIST NOTRE RESTAURATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a church organisation providing charitable services to our disadvantaged local community in particular and to the wide public in general, living in West Midlands. We aim to advance Christian religion and promote integration of our members in the UK, by the provision of advices and guidance on issues such as educational, immigration, housing, debt management, health and wellbeing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
- Sandwell
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 22 Mawrth 2016: Cofrestrwyd
- GAS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAUDE KALENGA KABONGO | Cadeirydd | 20 January 2013 |
|
|
||||
Naomi Kanza-Yobi | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
PATRICK SALI MASS | Ymddiriedolwr | 20 October 2013 |
|
|||||
PATIENCE ZOLA | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2019 | 30/10/2020 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.01k | £7.01k | £6.80k | £6.80k | £4.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00k | £3.00k | £5.00k | £5.20k | £2.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2023 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2021 | 19 Gorffennaf 2023 | 323 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2020 | 26 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2019 | 26 Mehefin 2021 | 300 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 OCT 2013 AS AMENDED ON 14/03/2016
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF GAS-CHRIST NOTRE RESTAURATION [GAS] IS TO MAKE A POSITIVE CHANGE TO THE LIVES OF LOCAL COMMUNITIES IN PARTICULAR AND OTHER MEMBERS OF THE PUBLIC IN GENERAL, LIVING IN THE AREAS OF WEST MIDLANDS, THROUGH THE FOLLOWING OBJECTIVES: 3.1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC LIVING IN BIRMINGHAM IN PARTICULAR AND WEST MIDLANDS IN GENERAL, IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH ATTACHED HERETO 3.2. TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF LOCAL PEOPLE LIVING IN BIRMINGHAM IN PARTICULAR AND WEST MIDLANDS IN GENERAL 3.3. THE PROMOTION AND PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR LOCAL PEOPLE WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR HEALTH, CULTURAL AND SOCIAL BACKGROUND, FINANCIAL HARDSHIP OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES. THE FACILITIES WILL BE PROVIDED IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE BENEFICIARIES. 3.4 TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THOSE PERSONS DEFINED IN OBJECT 3.1 AS BENEFICIARIES BY ANY CHARITABLE MEANS THAT THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE 3.5 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP TO THOSE PERSONS DEFINED IN OBJECT 3.1 AS BENEFICIARIES BY ANY CHARITABLE MEANS THAT TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
IN BIRMINGHAM IN PARTICULAR AND WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 Endwood court Road
Handsworth Wood
B21 9NS
- Ffôn:
- 07424544195
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window