THE AVANT-GARDE ART RESEARCH PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RARP was established to encourage and advance the wider understanding of the Russian avant-garde through the scholarly application of art historical and technological research. In furtherance of this aim RARP makes grants to suitably qualified individuals and institutions engaged in the field so as to enable them to undertake high-quality research that may not otherwise be eligible for funding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Y Swistir
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2016: Cofrestrwyd
- RARP (Enw gwaith)
- THE RUSSIAN AVANT-GARDE RESEARCH PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmus Johannes Franciscus Maria RENDERS | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
VIVIAN ENDICOTT BARNETT | Ymddiriedolwr | 22 January 2016 |
|
|
||||
KONSTANTIN AKINSHA | Ymddiriedolwr | 22 January 2016 |
|
|
||||
Dr NATALIA VLADIMIROVNA MURRAY MURRAY | Ymddiriedolwr | 22 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.70k | £0 | £31.14k | £24.16k | £14.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.48k | £20.67k | £24.33k | £29.26k | £15.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 MAR 2014 as amended on 01 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THROUGH THE PROMOTION OF TECHNOLOGICAL AND ART HISTORICAL RESEARCH INTO THE RUSSIAN AVANT-GARDE AND ITS CONTEXT, AND THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Park Road
Hampton Wick
KINGSTON UPON THAMES
KT1 4AS
- Ffôn:
- 02089770905
- E-bost:
- elena@theaarp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window