PENKRIDGE SPORTS & RECREATION CENTRE(MONCKTON)

Rhif yr elusen: 1165608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The PSRC (Monckton) is the Charitable Incorporated Organisation that overseas and manages the Monckton Recreation Centre. Its aims are the same as the original charity that of providing a facility for the social welfare, recreation, amateur sport and leisure activities with the object of improving the lives of local inhabitants of the Penkridge and Stretton areas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £23,911
Cyfanswm gwariant: £23,347

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Stafford
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Chwefror 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • MONCKTON RECREATION CENTRE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GREG YERBURY Ymddiriedolwr 01 May 2022
ROSCOW FOLD ENDOWED SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS, PENKRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Lenz Ymddiriedolwr 26 September 2021
Dim ar gofnod
Anthony Minshall Ymddiriedolwr 21 April 2021
Dim ar gofnod
Andrew Adams Ymddiriedolwr 21 April 2021
Dim ar gofnod
Richard Lever Ymddiriedolwr 16 May 2018
Dim ar gofnod
Mervyn Griffiths Ymddiriedolwr 25 April 2017
THE MONCKTON RECREATION CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr David Palmer Ymddiriedolwr 18 May 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £44.47k £41.90k £23.91k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £27.31k £43.82k £23.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 24 Chwefror 2025 57 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 24 Chwefror 2025 57 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 15 Gorffennaf 2024 200 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

15 Gorffennaf 2024 200 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 28 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 28 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 12 Ebrill 2022 105 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 12 Ebrill 2022 105 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 08 Mehefin 2021 161 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 09 Mehefin 2021 162 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PRSC (Monckton)
Monckton Recreation Centre
Pinfold Lane
Penkridge
Staffordshire
ST19 5QP
Ffôn:
017855716934