BABY BASICS NORTHAMPTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Baby Basics Northampton is a registered charity that provides moses basket starter packs to mums with new babies in Northamptonshire, via referrals from healthcare professionals and local agencies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £35,707 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2016: CIO registration
- BABY BASICS GPC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amie Sherlock | Ymddiriedolwr | 17 December 2024 |
|
|
||||
Vicki Offin | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||
Tom Maher | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Rebecca Elizabeth White | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.48k | £87.36k | £56.37k | £71.19k | £114.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.13k | £67.16k | £57.11k | £72.67k | £87.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £280 | £7.42k | £1.37k | £5.00k | £35.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 08 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Jul 2016 as amended on 19 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF NEW PARENTS IN FINANCIAL NEED BY THE PROVISION OF MOSES BASKETS FULL OF ESSENTIAL ITEMS FOR A NEWBORN BABY AND MUM THAT ARE NOT PROVIDED BY THE STATE.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Keep House 124 High Street
Wollaston
WELLINGBOROUGH
Northamptonshire
NN29 7RJ
- Ffôn:
- 07923135791
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window