CODNOR CASTLE HERITAGE TRUST

Rhif yr elusen: 1169630
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Raising awareness of the Castle.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022

Cyfanswm incwm: £2,885
Cyfanswm gwariant: £3,403

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Tachwedd 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 12 Hydref 2016: CIO registration
  • 06 Tachwedd 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • CCHT (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £17.91k £7.12k £8.32k £2.22k £2.89k
Cyfanswm gwariant £4.31k £9.30k £10.65k £5.50k £3.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 07 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 07 Mai 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 11 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 11 Mai 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 25 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 25 Mehefin 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 22 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 22 Mehefin 2020 Ar amser