ymddiriedolwyr SALCOMBE MINIBUS
Rhif yr elusen: 1166469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR TIM MATTOCKS | Cadeirydd | 11 April 2016 |
|
|
||||
Kristin Greatorex | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Sandra Renwick Wyatt | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Keith Philip Grigg | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
David John McCarthy | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Michael John Fice | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|||||
MARGARET GRACE MOORE | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
||||
ELIZABETH POWELL | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
||||
Julie Coleman | Ymddiriedolwr | 04 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.