CAMBRIDGE ALLIANCE CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCEMENT OF CHRISTIAN FAITH BY PREACHING AND TEACHING THE GOSPEL OF JESUS CHRIST, INCLUDING SUNDAY SERVICE (WORSHIP), CHILDREN'S SUNDAY SCHOOL, BAPTISM/WEDDING/MEMORIAL SERVICE, BIBLE STUDY GROUPS, ENGLISH COURSE FOR CHINESE VISITING SCHOLARS, SEMINARS, VISIT MUSEUM, NATIONAL GALLERY AND PARLIAMENT, PARENTING CLASS, CHINESE CLASS, DRAWING AND ARTS CLASS FOR CHILDREN, SUMMER CAMP, ETC
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Qi Wang | Cadeirydd | 01 June 2024 |
|
|
||||
Xiaowen LIU | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Dr Grace Wang | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.41k | £15.97k | £58.99k | £101.26k | £165.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.21k | £16.11k | £27.08k | £59.84k | £91.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 15 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH BY PREACHING AND TEACHING THE GOSPEL OF JESUS CHRIST AS SET FORTH IN THE HOLY SCRIPTURES AND MAKING OF DISCIPLES FOR JESUS CHRIST, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY AMONG THE CHINESE COMMUNITY IN CAMBRIDGE AND THE SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. James Church
Wulfstan Way
CAMBRIDGE
CB1 8QJ
- Ffôn:
- 07521687616
- E-bost:
- wenqian.qiu@caccam.org.uk
- Gwefan:
-
caccam.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window