Hanes ariannol FRIENDS OF ST. JOHN'S ON THE HILL

Rhif yr elusen: 1166790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £19.22k £9.31k £14.45k £4.73k £6.20k
Cyfanswm gwariant £22.07k £9.24k £11.39k £2.11k £7.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A