Hanes ariannol AL-HIKMEH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1167756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.09m | £4.43m | £2.00m | £4.11m | £3.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.07m | £4.42m | £2.01m | £4.11m | £3.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.09m | £4.43m | £1.99m | £4.11m | £3.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £11.01k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.07m | £4.42m | £2.01m | £4.11m | £3.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £40 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.86k | £0 | £9.48k | £13.02k | £12.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.05m | £4.42m | £1.90m | £4.09m | £3.14m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.