PUSHTOON COMMUNITY CENTRE FOR WOMEN (PCCFW)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organising and accommodating ladies on happy and bereavement times at the centre
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2016: CIO registration
- PCCFW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIAQAT HUSSAIN | Cadeirydd | 01 January 2017 |
|
|
||||
bakthyar hussain | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
CHAND PARI | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
SABER TAMAMMA | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
PARVEEN BEGUM | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31k | £15.48k | £11.44k | £3.00k | £8.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.04k | £2.88k | £4.24k | £2.51k | £4.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Mehefin 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Mehefin 2024 | 140 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 18 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE CHARITY ARE:- THE RELIEF OF THOSE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS IN THE BORDESLEY GREEN AREA OF BIRMINGHAM IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY WIDOWED WOMEN WHO ARE IN NEED OF ASSISTANCE MEETING THE COSTS OF A POST FAMILY BEREAVEMENT AND FUNERAL ARRANGEMENTS. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING FAMILIES (WHO ARE ECONOMICALLY AND/OR SOCIALLY DISADVANTAGED) WITHIN THE LOCAL COMMUNITIES OF BORDESLEY GREEN WITH ACCESS AND SUPPORT WITH BASIC LITERACY AND NUMERACY SKILLS. THE ADVANCEMENT OF AMATEUR SPORT IN THE BORDESLEY GREEN AREA (SPORTS BEING SPORTS OR GAMES WHICH PROMOTE HEALTH BY INVOLVING PHYSICAL OR MENTAL SKILL OR EXERTION) IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE SPORTS OF FOOTBALL, CRICKET AND BADMINTON BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SEE FIT (INCLUDING WORKING WITH AND SUPPORTING OTHER SIMILAR SPORTS CHARITIES).
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 EDMUND ROAD
BIRMINGHAM
B8 1HB
- Ffôn:
- 07737757650
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window