Hanes ariannol WHITSERS PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1165455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £67.20k £61.80k £63.72k £55.31k £64.29k
Cyfanswm gwariant £60.46k £55.77k £63.65k £59.40k £67.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £45.31k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £830 N/A N/A N/A