Ymddiriedolwyr WHITSERS PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1165455

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia Leigh Ives | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||
Anna Elizabeth Genevier | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||
Diane Baker | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Jessica Ann Reeve | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Kimberley Sandy Holtby | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Catherine Thorburn | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.