ymddiriedolwyr Sherburn and Villages Community Trust
Rhif yr elusen: 1166770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Sibson | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Susan Phipps | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Diane Dando | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Jessica Farmer | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Julie Fewkes | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Hazel Elderkin | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Robertson | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
KAREN PACKHAM | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||
KEVIN SIBSON | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.