Ymddiriedolwyr LE PETIT CLUB FRANCAIS D'OXFORDSHIRE

Rhif yr elusen: 1168486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Claire de Wambrechies Ymddiriedolwr 18 January 2024
Dim ar gofnod
Sophie Jegouic-Goodall Ymddiriedolwr 27 November 2023
Dim ar gofnod
Celine Cornereau Ymddiriedolwr 27 November 2023
Dim ar gofnod
Delphine Elbes Ymddiriedolwr 24 May 2023
Dim ar gofnod
Clotilde Levecque Ymddiriedolwr 05 December 2019
Dim ar gofnod
Patricia Cawte-Dutheil Ymddiriedolwr 03 December 2018
Dim ar gofnod