Hanes ariannol ACTION HUNGER
Rhif yr elusen: 1168246
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/02/2017 | 15/02/2018 | 15/02/2019 | 15/02/2020 | 15/02/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.78k | £4.62k | £41.23k | £49.82k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £463 | £6.05k | £58.09k | £518 | £32.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.