Hanes ariannol THE VETERANS' FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1166953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.77m | £4.35m | £6.66m | £9.02m | £10.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76m | £4.27m | £6.59m | £8.70m | £10.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.60k | £20.35k | £42.21k | £201.76k | £111.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.75m | £4.32m | £6.62m | £8.82m | £10.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £2.25k | £1.17k | £1.64k | £26.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.40m | £2.05m | £3.49m | £4.76m | £5.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.36m | £2.22m | £3.10m | £3.94m | £5.20m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £12.12k | £20.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.30m | £1.92m | £3.30m | £4.44m | £4.99m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.