ymddiriedolwyr CAMBRIDGE SAMARITANS
Rhif yr elusen: 1165282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Ritchie | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Daniel Foulkes | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Susan Margaret Jones | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Dr Henry Jabbour | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Graham Wrycroft | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Brenda Marjorie Bond | Ymddiriedolwr | 17 January 2021 |
|
|
||||
Peter Woodsford | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Ian David Prosser | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Molly Arnell | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.