BRAMHOPE ROLLING SCONES WOMEN'S INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As a Womens' Institude we run monthly meetings for our members as well as educational outings and groups for example walking , gardening, Book, Art and Craft
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2016: Cofrestrwyd
- BRAMHOPE WI (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUE HENRY | Cadeirydd | 14 November 2013 |
|
|
||||
Melanie Winstanley | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Judith Knox | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Christine Flack-Crane | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Susan Fishburn | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Diane Jackson | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Kim Skirrow | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Judith Ralph | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
Jean Jolly | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
|
||||
JUNE AVIS TOOVEY | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.03k | £7.12k | £8.81k | £19.28k | £14.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.13k | £6.82k | £7.19k | £19.60k | £15.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Tachwedd 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Tachwedd 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 NOV 2014
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE PURPOSES OF THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 OLD LANE
BRAMHOPE
LEEDS
LS16 9AZ
- Ffôn:
- 01132842113
- E-bost:
- bramhopewi@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window