Ymddiriedolwyr BRAMHOPE ROLLING SCONES WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1165554

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUE HENRY | Cadeirydd | 14 November 2013 |
|
|
||||
Melanie Winstanley | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Judith Knox | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Christine Flack-Crane | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Susan Fishburn | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Diane Jackson | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Kim Skirrow | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Judith Ralph | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
Jean Jolly | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
|
||||
JUNE AVIS TOOVEY | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.