LIBERTY'S OWL RAPTOR & REPTILE CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This charity is dedicated to conservation of birds of prey and reptiles. Demonstration of the importance of conservation by way of displays, talks and lecture both on site and offsite. It offers rehabilitation for injured birds and aims to educate the public about nature and welfare of these animals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
- Hampshire
Llywodraethu
- 01 Awst 2016: CIO registration
- LORRC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynda Jane Bridges | Cadeirydd | 01 August 2016 |
|
|
||||
JAYSON BRIDGES | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
COLIN JAGGERS | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
OLWEN WATTS | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
STEVE MANSTON | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.53k | £146.08k | £196.13k | £254.21k | £235.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £175.56k | £131.91k | £188.43k | £215.14k | £221.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.25k | £54.79k | £2.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2021
(Mae'r cyfrifon |
08 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 05 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 05 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 01 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION (CIO) 1) TO PROMOTE THE CONSERVATION OF OUR BRITISH AND WORLD WIDE BIRDS OF PREY AND REPTILES 2) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT CONCERNING THE CONSERVATION OF SUCH ANIMALS. 3) TO CARE FOR INJURED WILD NATIVE SPECIES FOR REHABILIATION AND RELWASE BACK TO THEIR NATIVE HABITAT.
Maes buddion
IN LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Libertys Centre
Crow Lane
RINGWOOD
Hampshire
BH24 3EA
- Ffôn:
- 01425 476487
- E-bost:
- libertys.centre@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window