YATE OUTDOOR SPORTS COMPLEX LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Sports and Community facilities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2022
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- De Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2016: Cofrestrwyd
- YOSC LTD (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY RICHARD JAMES DALE | Cadeirydd | 01 November 2016 |
|
|
||||
Adrian John Chambers | Ymddiriedolwr | 14 January 2024 |
|
|
||||
Sally Thomas-Ellis | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Stanley Raymond Perry | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Ross Paul Michael | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Martin Beard | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
ELLEN SUSAN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
JOHN PAUL FORD | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.67k | £78.34k | £111.36k | £92.04k | £110.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.10k | £84.36k | £79.50k | £99.60k | £97.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.47k | £36.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 22 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 22 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 24 Chwefror 2023 | 177 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 24 Chwefror 2023 | 177 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 01 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 01 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 01 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 01 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 OCT 2015
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 1 THE PRIMARY OBJECT OF THE CHARITY IS THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF YATE AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING ATHLETICS, HOCKEY, FOOTBALL, AND ANY OTHER SPORTS, GAMES OR RELATED ACTIVITIES. 2 THE ADVANCEMENT OF THE PHYSICAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE NOT UNDERGOING FORMAL EDUCATION; 3 TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF YATE AND THE SURROUNDING AREA WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS; 4 TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF YATE AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS; 5 FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE IN YATE IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT INCLUDING BY DEVELOPING THEIR MENTAL, PHYSICAL AND MORAL CAPABILITIES THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES; 6 TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE NEEDS OF YOUNG PEOPLE OF YATE AND THE SURROUNDING AREA THROUGH: (A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; (B) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. PROVIDED AT ALL TIMES THE PRIMARY OBJECT OF THE CHARITY IS THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF YATE AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING SPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Yate Outdoor Sports Complex Ltd
Broad Lane
Yate
BRISTOL
BS37 7LB
- Ffôn:
- 07989575026
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window