ANN CONROY TRUST CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ann Conroy Trust is the only UK wide charity providing educational material about Chiari Malformation & Syringomyelia. The charity funds appropriate research, education of medical professionals and raises awareness. Produces information booklets distributed throughout the UK. Provides a support helpline and arranges meetings where patients, families and carers can meet others with the conditions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Mai 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 510582 ANN CONROY TRUST
- 01 Mawrth 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM FLINT FRCS | Cadeirydd | 01 March 2016 |
|
|
||||
Joseph Selwyn Yates | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Nicholas Haden | Ymddiriedolwr | 07 May 2018 |
|
|
||||
Gillian Brereton | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
Julie Millward | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
REBECCA DODWELL-PITT | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.45k | £153.42k | £21.25k | £34.40k | £42.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.37k | £10.44k | £9.95k | £21.88k | £25.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Mai 2025 | 187 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Mai 2025 | 187 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 01 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO: TO PROMOTE EDUCATION AND RESEARCH INTO SYRINGOMYELIA AND RELATED CONDITIONS AND TO PROVIDE COUNSELLING SUPPORT FOR PERSONS SUFFERING FROM THESE CONDITIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Ann Conroy Trust CIO
The Gateway
85 Sankey Street
Warrington
WA1 1SR
- Ffôn:
- 03001110004
- E-bost:
- info@annconroytrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window