MARKET HARBOROUGH STREET PASTORS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Market Harborough Street Pastors is a group of Christians from different churches in the Harborough District. They patrol the streets on a Friday evening, or Saturday or Bank Holiday Sunday night caring for, listening to and helping people they meet.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2018
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £300 o 1 gontract(au) llywodraeth a £300 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2016: CIO registration
- MHSP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH HOWE | Cadeirydd | 01 May 2015 |
|
|
||||
John Tebbutt | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Philip Jones | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
REV Colin John | Ymddiriedolwr | 17 April 2017 |
|
|
||||
Jean Olive BRIGHTWELL | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Gary Pedler | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
MANDY GAYS | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
PETER ARNOLD | Ymddiriedolwr | 01 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.12k | £8.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.28k | £8.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £300 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £300 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 553 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 553 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 918 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 918 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1283 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1283 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1648 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1648 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 21 Jul 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION ARE FOR PUBLIC BENEFIT, IN THE GEOGRAPHIC AREA OF MARKET HARBOROUGH AND BEYOND AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE IN ACCORDANCE WITH CHARITY LAW IN ENGLAND AND WALES, AS FOLLOWS: (1) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STREET PASTOR LICENCE AGREEMENT WITH THE ?ASCENSION TRUST? THROUGH: (I) THE PROVISION OF PUBLIC PASTORAL CARE SERVICES TO HELP PEOPLE ON THE STREETS AND OTHER PUBLIC PLACES, GIVING GUIDANCE, SUPPORT AND SIGNPOSTING WHICH ASSIST IN PRESERVING PUBLIC ORDER, AVOID ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR, RELIEVE SICKNESS AND PRESERVE HEALTH AND BY (II) ENLIGHTENING OTHERS ABOUT CHRISTIANITY THROUGH RAISING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF ECCLESIASTICAL RELEVANCE TO COMMUNITY AND PUBLIC LIFE, MOBILIZING THE CHURCH ECUMENICALLY TO UNITY OF WORSHIP AND TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH BY CARRYING OUT THE MISSION AND OUTREACH WORK OF THE GOSPEL FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. (2) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF SOCIALLY DISADVANTAGED GROUPS IN OUR COMMUNITY IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH RAISING AWARENESS, PROMOTING, SUSTAINING AND INCREASING INDIVIDUAL AND COLLECTIVE KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERTISE, THROUGH THE PRACTICAL DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL CAPABILITIES, COMPETENCES, SKILLS AND UNDERSTANDING THROUGH FORMAL TRAINING, INFORMAL TALKS AND CAPACITY BUILDING IN VOLUNTARY SERVICES, ACCORDING TO CHRISTIAN PRINCIPLES AND THE STREET PASTOR URBAN TRINITY PRINCIPLE OF CHURCH, POLICE AND LOCAL GOVERNMENT WORKING TOGETHER FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 Gardiner Street
Market Harborough
LE16 9QW
- Ffôn:
- 07504 221696
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window