THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KINGSBURY: ST ANDREW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
114 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Brent
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2016: Previously excepted registration
- ST ANDREW'S PCC, KINGSBURY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JASON RENDELL | Cadeirydd | 28 April 2019 |
|
|
||||
Ronald Anthony Sembatya | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Lawrence Abosi | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Claudette Lorraine Graham | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Dinesh Johnson | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Toni Roberta Dawn Hossanah | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Sonia Lundy-Williams | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Betty Annette Toppin | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Mark Lloyd-Williams | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
GLORIA AYOINE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Jason Rendell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
EILEEN MILLICENT YARDE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
PATIENCE AFI BOATENG | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
WENDY VERONA RICHARDS | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE OBY MADEKWE | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ESTELLE MARGUERITA GOSSAGE | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
MARY VAVRA | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.00k | £115.15k | £165.51k | £189.00k | £186.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.00k | £141.83k | £140.87k | £138.00k | £199.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. ANDREWS VICARAGE
28 OLD CHURCH LANE
KINGSBURY
LONDON
NW9 8RZ
- Ffôn:
- 02082057447
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window