Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KINGSBURY: ST ANDREW
Rhif yr elusen: 1166287

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JASON RENDELL | Cadeirydd | 28 April 2019 |
|
|
||||
Ronald Anthony Sembatya | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Lawrence Abosi | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Claudette Lorraine Graham | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Dinesh Johnson | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Toni Roberta Dawn Hossanah | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Sonia Lundy-Williams | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Betty Annette Toppin | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Mark Lloyd-Williams | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
GLORIA AYOINE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Jason Rendell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
EILEEN MILLICENT YARDE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
PATIENCE AFI BOATENG | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
WENDY VERONA RICHARDS | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE OBY MADEKWE | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ESTELLE MARGUERITA GOSSAGE | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
MARY VAVRA | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.