HEADING HOME MINISTRIES UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Heading Home Ministries, located in Chepstow, South Wales is a Christian based charity focused on providing a range of services to people whose lives have, or are, being destroyed because of their addiction to drugs and/or alcohol. We provide a rehabilitation referral service as well as supported housing services post rehabilitation. We also support a children's orphanage in Kenya Africa.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 16 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru
- Cenia
Llywodraethu
- 13 Hydref 2016: CIO registration
- HEADING HOME (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Meredith | Ymddiriedolwr | 29 August 2017 |
|
|
||||
Joseph Cheetham- Wilkinson | Ymddiriedolwr | 29 August 2017 |
|
|
||||
WILLIAM TERENCE MEREDITH | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/04/2020 | 16/04/2021 | 16/04/2022 | 16/04/2023 | 16/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.05k | £12.44k | £16.04k | £11.18k | £10.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.05k | £12.24k | £16.95k | £11.21k | £9.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 16 Ebrill 2024 | 17 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 16 Ebrill 2024 | 17 Chwefror 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 16 Ebrill 2023 | 19 Chwefror 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 16 Ebrill 2023 | 19 Chwefror 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 16 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 16 Ebrill 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Ebrill 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 16 Ebrill 2020 | 14 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Ebrill 2020 | 14 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 13 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEF.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 SEVERN BRIDGE PARK
BEACHLEY
CHEPSTOW
NP16 7HQ
- Ffôn:
- 07904955200
- E-bost:
- info@headinghomeministries.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window