Hanes ariannol MONEY AND MENTAL HEALTH POLICY INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1166493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £604.22k | £887.43k | £734.84k | £833.03k | £670.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £553.84k | £552.39k | £665.35k | £721.59k | £831.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £524.91k | £774.80k | £621.54k | £590.17k | £498.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £70.39k | £107.85k | £105.52k | £238.20k | £164.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.18k | £4.78k | £7.49k | £4.66k | £7.49k | |
|
Incwm - Arall | £5.75k | £0 | £300 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £549.14k | £552.39k | £665.35k | £721.59k | £831.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.70k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.16k | £7.80k | £5.93k | £6.97k | £15.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.